党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魏绍廸 | 男 | 仙庄镇 | 河町村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-29 | 2022-04-29 | |||||
魏绍飞 | 男 | 仙庄镇 | 河町村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-29 | 2022-04-29 | |||||
于昌永 | 男 | 仙庄镇 | 西阳町村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | |||||
于永会 | 男 | 仙庄镇 | 西阳町村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | |||||
葛可红 | 女 | 仙庄镇 | 杨庄村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-23 | 2022-04-23 | |||||
杨静 | 女 | 仙庄镇 | 杨庄村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-23 | 2022-04-23 | |||||
乔艮岗 | 男 | 仙庄镇 | 楚家村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-28 | 2022-04-28 | |||||
乔振芳 | 男 | 仙庄镇 | 楚家村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-28 | 2022-04-28 | |||||
王朝辉 | 男 | 仙庄镇 | 宋庙村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | |||||
乔利芳 | 女 | 仙庄镇 | 宋庙村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | |||||
李广连 | 男 | 仙庄镇 | 土塔村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-29 | 2022-04-29 | |||||
马文煌 | 男 | 仙庄镇 | 土塔村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-29 | 2022-04-29 | |||||
尚国胜 | 男 | 仙庄镇 | 娄集村党支部 | 2018-01-05 | 2021-05-08 | 2022-05-08 | |||||
刘志业 | 男 | 仙庄镇 | 娄集村党支部 | 2018-01-05 | 2021-05-08 | 2022-05-08 | |||||
乔来民 | 男 | 仙庄镇 | 安堂村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-30 | 2022-04-30 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2