党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘晓宁 | 男 | 仙庄镇 | 刘家党支部 | 2018-01-05 | 2021-12-10 | 2022-12-10 | |||||
桑雪芳 | 女 | 仙庄镇 | 天云寺党支部 | 2018-01-05 | 2021-12-11 | 2022-12-11 | |||||
高伟纲 | 男 | 仙庄镇 | 高家村党支部 | 2018-01-05 | 2021-05-11 | 2022-05-11 | |||||
高昌勋 | 男 | 仙庄镇 | 高家村党支部 | 2018-01-05 | 2021-05-11 | 2022-05-11 | |||||
王东雨 | 男 | 仙庄镇 | 司家村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | |||||
司马红帅 | 男 | 仙庄镇 | 司家村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | |||||
赵万和 | 男 | 仙庄镇 | 司家村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | |||||
闫莹涛 | 男 | 仙庄镇 | 任家村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-29 | 2022-04-29 | |||||
陈元仓 | 男 | 仙庄镇 | 任家村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-29 | 2022-04-29 | |||||
安艳玲 | 女 | 仙庄镇 | 马庄村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | |||||
刘孟雷 | 男 | 仙庄镇 | 马庄村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | |||||
刘占国 | 男 | 仙庄镇 | 马庄村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | |||||
刘凯 | 男 | 仙庄镇 | 李庄村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-28 | 2022-04-28 | |||||
刘庆习 | 男 | 仙庄镇 | 李庄村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-28 | 2022-04-28 | |||||
魏朝军 | 男 | 仙庄镇 | 河町村党支部 | 2018-01-05 | 2021-04-29 | 2022-04-29 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2