党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张青雨 | 女 | 高堡乡 | 时家庄党支部 | 2020-11-16 | 2023-11-26 | ||||||
祁亚坤 | 男 | 高堡乡 | 孟固集党支部 | 2020-11-18 | 2023-11-25 | ||||||
刘晓敏 | 女 | 高堡乡 | 西侯村党支部 | 2020-12-05 | 2023-11-11 | ||||||
李晓峰 | 女 | 高堡乡 | 西侯村党支部 | 2020-12-16 | 2023-11-11 | ||||||
郑慧丽 | 女 | 高堡乡 | 殷庄村党支部 | 2020-09-14 | 2023-10-22 | ||||||
潘怀玉 | 女 | 高堡乡 | 辛集村党支部 | 2020-12-14 | 2023-10-23 | ||||||
马芳芳 | 女 | 高堡乡 | 英满城党支部 | 2022-10-16 | 2023-10-28 | ||||||
李晓丹 | 女 | 高堡乡 | 东吉村党支部 | 2021-12-12 | 2023-10-29 | ||||||
杨 茹 | 女 | 高堡乡 | 东吉村党支部 | 2022-10-11 | 2023-10-29 | ||||||
李登申 | 男 | 高堡乡 | 西吉村党支部 | 2022-10-26 | 2023-11-05 | ||||||
任鑫光 | 男 | 高堡乡 | 政府机关党支部 | 2022-08-05 | 2023-11-24 | ||||||
马涵 | 女 | 高堡乡 | 前王家党支部 | 2018-03-12 | 2020-12-17 | 2021-12-14 | |||||
王泳宁 | 女 | 高堡乡 | 后王家党支部 | 2018-03-14 | 2020-12-10 | 2021-12-10 | |||||
梁义曼 | 女 | 高堡乡 | 北乜城党支部 | 2018-03-14 | 2020-11-27 | 2021-12-08 | |||||
常一磊 | 男 | 高堡乡 | 南乜城 党支部 |
2018-03-12 | 2020-06-28 | 2021-08-10 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2