党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张文静 | 女 | 高堡乡 | 高堡乡前孟固村党支部 | 2020-08-05 | 2022-10-22 | 2023-11-02 | |||||
张明阳 | 男 | 高堡乡 | 高堡乡后孟固村党支部 | 2018-05-06 | 2022-10-21 | 2023-10-26 | |||||
杨闪闪 | 女 | 高堡乡 | 高堡乡西侯村党支部 | 2020-01-06 | 2022-10-22 | 2023-10-30 | |||||
王 允 | 男 | 高堡乡 | 高堡乡西侯村党支部 | 2020-01-06 | 2022-10-22 | 2023-10-30 | |||||
殷彦飞 | 男 | 高堡乡 | 高堡乡殷庄村党支部 | 2020-03-07 | 2022-10-05 | 2023-10-15 | |||||
程利芳 | 女 | 高堡乡 | 高堡乡辛集村党支部 | 2019-03-10 | 2022-10-02 | 2023-10-12 | |||||
丁亚豪 | 男 | 高堡乡 | 高堡乡樊堡村党支部 | 2020-05-09 | 2022-10-27 | 2023-10-28 | |||||
樊胜超 | 男 | 高堡乡 | 高堡乡樊堡村党支部 | 2020-05-08 | 2022-10-27 | 2023-10-28 | |||||
樊户松 | 男 | 高堡乡 | 高堡乡樊堡村党支部 | 2020-05-08 | 2022-10-27 | 2023-10-28 | |||||
王卫杰 | 男 | 高堡乡 | 高堡乡英满城村党支部 | 2018-05-01 | 2022-10-05 | 2023-10-11 | |||||
李志帅 | 男 | 高堡乡 | 高堡乡东吉村党支部 | 2020-01-31 | 2022-10-02 | 2023-10-02 | |||||
李玉刚 | 男 | 高堡乡 | 高堡乡西吉村党支部 | 2020-01-20 | 2022-10-02 | 2023-10-02 | |||||
樊祜超 | 男 | 高堡乡 | 小里屯党支部 | 2022-03-16 | 2023-12-02 | ||||||
王同飞 | 男 | 高堡乡 | 才古庄党支部 | 2022-03-07 | 2023-11-09 | ||||||
孟小玉 | 女 | 高堡乡 | 才古庄党支部 | 2021-12-16 | 2023-11-09 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2