党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李国习 | 男 | 高堡乡 | 陶河党支部 | 2017-03-15 | 2020-08-15 | 2021-11-28 | |||||
李雪玲 | 女 | 高堡乡 | 时家庄党支部 | 2017-07-08 | 2020-08-14 | 2021-11-07 | |||||
许要帅 | 男 | 高堡乡 | 许家党支部 | 2018-04-15 | 2020-08-26 | 2021-12-07 | |||||
李雷静 | 女 | 高堡乡 | 粮管所 党支部 |
2017-05-02 | 2020-08-10 | 2021-11-11 | |||||
董利平 | 女 | 高堡乡 | 高堡村党支部 | 2017-04-10 | 2020-08-10 | 2021-10-24 | |||||
王秀锋 | 女 | 高堡乡 | 前孟固党支部 | 2018-02-12 | 2020-08-08 | 2021-11-01 | |||||
张迷芳 | 女 | 高堡乡 | 孟固集党支部 | 2017-05-10 | 2020-08-07 | 2021-11-01 | |||||
樊护磊 | 男 | 高堡乡 | 西侯党支部 | 2018-01-12 | 2020-08-10 | 2021-11-07 | |||||
孟娟娟 | 女 | 高堡乡 | 西侯党支部 | 2018-01-12 | 2020-08-10 | 2021-11-07 | |||||
殷光辉 | 男 | 高堡乡 | 殷庄党支部 | 2018-03-15 | 2020-08-25 | 2021-11-17 | |||||
李为国 | 男 | 高堡乡 | 辛集党支部 | 2018-02-01 | 2020-08-20 | 2021-11-01 | |||||
樊朝艳 | 男 | 高堡乡 | 樊堡党支部 | 2018-05-18 | 2020-08-30 | 2021-11-01 | |||||
丁胜雨 | 男 | 高堡乡 | 樊堡党支部 | 2018-04-10 | 2020-08-30 | 2021-11-01 | |||||
樊晓闪 | 女 | 高堡乡 | 机关党支部 | 2018-07-26 | 2020-08-25 | 2021-11-22 | |||||
祁国旺 | 男 | 高堡乡 | 孟固集村 | 2019-02-10 | 2020-03-01 | 2021-03-10 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2