党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁士飞 | 男 | 高堡乡 | 小里屯 党支部 |
2018-03-10 | 2020-09-19 | 2021-11-26 | |||||
蒋照顺 | 男 | 高堡乡 | 魏家 党支部 |
2018-04-12 | 2020-09-11 | 2021-11-26 | |||||
马世朋 | 男 | 高堡乡 | 英满城党支部 | 2018-03-20 | 2020-09-05 | 2021-11-05 | |||||
王跃飞 | 男 | 高堡乡 | 英满城党支部 | 2018-03-20 | 2020-09-05 | 2021-11-05 | |||||
张瑞强 | 男 | 高堡乡 | 英满城党支部 | 2018-03-20 | 2020-09-05 | 2021-11-05 | |||||
李鑫 | 男 | 高堡乡 | 粮管党支部 | 2018-08-10 | 2020-08-29 | 2021-11-11 | |||||
王海周 | 男 | 高堡乡 | 才古庄 党支部 |
2018-02-06 | 2020-08-23 | 2021-10-10 | |||||
唐孝文 | 男 | 高堡乡 | 唐庄党支部 | 2018-04-05 | 2020-08-18 | 2021-10-26 | |||||
张晓莉 | 女 | 高堡乡 | 前王家党支部 | 2018-05-07 | 2020-08-21 | 2021-11-07 | |||||
张志勇 | 男 | 高堡乡 | 南乜城 党支部 |
2018-03-20 | 2020-08-22 | 2021-11-01 | |||||
王梦婷 | 女 | 高堡乡 | 南乜城 党支部 |
2018-03-20 | 2020-08-22 | 2021-11-01 | |||||
李闪闪 | 女 | 高堡乡 | 北乜城党支部 | 2018-03-16 | 2020-08-18 | 2021-09-19 | |||||
张欣欣 | 女 | 高堡乡 | 小辛庄 党支部 |
2018-04-05 | 2020-08-22 | 2021-10-04 | |||||
唐红亮 | 男 | 高堡乡 | 小辛庄 党支部 |
2018-05-02 | 2020-08-22 | 2021-10-04 | |||||
唐晓泊 | 男 | 高堡乡 | 小辛庄 党支部 |
2017-03-20 | 2020-08-22 | 2021-10-04 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2