党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨晓磊 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇南留固一村支部委员会 | 2019-04-01 | 2021-05-18 | 2022-05-18 | |||||
杨振党 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇南留固一村支部委员会 | 2018-04-01 | 2021-05-18 | 2022-05-18 | |||||
孔振雷 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇苏堤村党支部 | 2019-07-01 | 2021-05-30 | 2022-05-30 | |||||
孔跃广 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇苏堤村党支部 | 2018-06-01 | 2021-05-30 | 2022-05-30 | |||||
孔维冲 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇苏堤村党支部 | 2019-07-01 | 2021-05-30 | 2022-05-30 | |||||
晁为省 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇西阳邵四村支部委员会 | 2019-01-01 | 2021-05-28 | 2022-05-28 | |||||
刘建国 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇西阳邵四村支部委员会 | 2019-04-01 | 2021-05-28 | 2022-05-28 | |||||
刘占彪 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇西阳邵四村支部委员会 | 2019-07-01 | 2021-05-28 | 2022-05-28 | |||||
王洪彬 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇西阳邵三村党支部 | 2018-12-01 | 2021-05-15 | 2022-05-15 | |||||
王瑞民 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇西阳邵三村党支部 | 2018-09-01 | 2021-05-15 | 2022-05-15 | |||||
许朋雷 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇西阳邵二村支部委员会 | 2019-06-01 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | |||||
张海彬 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇西阳邵一村支部委员会 | 2018-09-01 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | |||||
陈亮波 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇西阳邵一村支部委员会 | 2018-04-01 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | |||||
张云坤 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇西阳邵一村支部委员会 | 2018-12-01 | 2021-05-25 | 2022-05-25 | |||||
赵彦龙 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇翟固三村支部委员会 | 2019-04-01 | 2021-05-20 | 2022-05-20 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2