党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任晓强 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇机关大支部 | 2019-11-01 | 2021-10-15 | 2022-10-15 | |||||
高志鹏 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇机关大支部 | 2019-07-01 | 2021-10-15 | 2022-10-15 | |||||
陈俊鹏 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇兴旺庄村支部委员会 | 2019-04-01 | 2021-05-30 | 2022-05-30 | |||||
徐志勇 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇滩上后街村党支部 | 2018-09-01 | 2021-05-19 | 2022-05-19 | |||||
徐晨辉 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇滩上后街村党支部 | 2019-05-01 | 2021-05-19 | 2022-05-19 | |||||
徐肖滨 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇滩上后街村党支部 | 2019-07-01 | 2021-05-19 | 2022-05-19 | |||||
孙贵红 | 女 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇滩上前街村支部委员会 | 2019-04-01 | 2021-05-16 | 2022-05-16 | |||||
刘洋洋 | 女 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇滩上前街村支部委员会 | 2019-06-01 | 2021-05-16 | 2022-05-16 | |||||
刘永雷 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇滩上前街村支部委员会 | 2018-03-01 | 2021-05-16 | 2022-05-16 | |||||
杨羊 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇南留固三村党支部 | 2018-03-01 | 2021-05-23 | 2022-05-23 | |||||
张艳锋 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇南留固三村党支部 | 2019-11-01 | 2021-05-23 | 2022-05-23 | |||||
杨焕军 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇南留固三村党支部 | 2018-09-01 | 2021-05-23 | 2022-05-23 | |||||
王海红 | 女 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇留固二村支部委员会 | 2018-09-01 | 2021-05-28 | 2022-05-28 | |||||
田方雨 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇留固二村支部委员会 | 2018-12-01 | 2021-05-28 | 2022-05-28 | |||||
苏院广 | 男 | 阳邵镇 | 中共阳邵镇留固二村支部委员会 | 2019-04-01 | 2021-05-28 | 2022-05-28 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2