党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵洪彦 | 女 | 仙庄镇 | 卫生 | 2018-01-01 | 2019-08-30 | 2020-08-30 | |||||
袁利敏 | 女 | 仙庄镇 | 五牌村 | 2018-01-01 | 2019-08-23 | 2020-08-23 | |||||
王攀攀 | 女 | 仙庄镇 | 五牌村 | 2018-01-01 | 2019-08-23 | 2020-08-23 | |||||
李登参 | 男 | 仙庄镇 | 五牌村 | 2018-01-01 | 2019-08-23 | 2020-08-23 | |||||
魏栋栋 | 男 | 仙庄镇 | 河町村 | 2018-01-01 | 2019-08-27 | 2020-08-27 | |||||
魏绍博 | 男 | 仙庄镇 | 河町村 | 2018-01-01 | 2019-08-27 | 2020-08-27 | |||||
刘国伟 | 男 | 仙庄镇 | 马庄村 | 2018-01-01 | 2019-09-04 | 2020-09-04 | |||||
刘应仓 | 男 | 仙庄镇 | 马庄村 | 2018-01-01 | 2019-09-04 | 2020-09-04 | |||||
任家亮 | 男 | 仙庄镇 | 任家村 | 2018-01-01 | 2019-09-03 | 2020-09-03 | |||||
李建超 | 男 | 仙庄镇 | 李庄村 | 2018-01-01 | 2019-09-01 | 2020-09-01 | |||||
刘少龙 | 男 | 仙庄镇 | 李庄村 | 2018-01-05 | 2019-09-01 | 2020-09-01 | |||||
娄全杰 | 男 | 仙庄镇 | 娄集村 | 2018-01-05 | 2019-09-05 | 2020-09-05 | |||||
李庆泽 | 男 | 仙庄镇 | 土塔村 | 2018-01-05 | 2019-09-05 | 2020-09-05 | |||||
于首仕 | 男 | 仙庄镇 | 西阳町村 | 2018-01-05 | 2019-09-04 | 2020-09-04 | |||||
葛献忠 | 男 | 仙庄镇 | 杨庄村 | 2017-12-25 | 2019-09-02 | 2020-09-02 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2