党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨世军 | 男 | 六塔乡 | 前杨楼村党支部 | 2020-04-06 | 2021-10-12 | 2022-10-12 | |||||
陈岳坤 | 男 | 六塔乡 | 陈村党支部 | 2020-04-06 | 2021-10-12 | 2022-10-12 | |||||
刘亚军 | 男 | 六塔乡 | 前当头村党支部 | 2020-04-13 | 2021-10-13 | 2022-10-13 | |||||
谢建防 | 男 | 六塔乡 | 谢庄村党支部 | 2020-04-13 | 2021-10-13 | 2022-10-13 | |||||
李 闯 | 男 | 六塔乡 | 谢庄村党支部 | 2020-04-13 | 2021-10-13 | 2022-10-13 | |||||
晁银雷 | 男 | 六塔乡 | 晁小寨村党支部 | 2020-04-14 | 2021-10-14 | 2022-10-14 | |||||
晁岗岗 | 男 | 六塔乡 | 晁小寨村党支部 | 2020-04-14 | 2021-10-14 | 2022-10-14 | |||||
王亚琪 | 男 | 六塔乡 | 土什方村党支部 | 2020-04-14 | 2021-10-14 | 2022-10-14 | |||||
左泽广 | 男 | 六塔乡 | 左留固村党支部 | 2020-04-16 | 2021-10-16 | 2022-10-16 | |||||
左国徽 | 男 | 六塔乡 | 左留固村党支部 | 2020-04-16 | 2021-10-16 | 2022-10-16 | |||||
魏建玲 | 女 | 六塔乡 | 六塔集村党支部 | 2020-04-17 | 2021-10-17 | 2022-10-17 | |||||
吴相晓 | 男 | 六塔乡 | 吉张吴村党支部 | 2020-04-09 | 2021-10-09 | 2022-10-09 | |||||
蒋晓辉 | 男 | 六塔乡 | 蒋村党支部 | 2020-05-14 | 2021-11-14 | 2022-11-14 | |||||
闫永强 | 男 | 六塔乡 | 乡机关党支部 | 2020-06-17 | 2021-12-17 | 2022-12-17 | |||||
申君涛 | 男 | 六塔乡 | 乡机关党支部 | 2020-06-17 | 2021-12-17 | 2022-12-17 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2